Hanes ariannol SUPPORTING OLDER PEOPLE CIO
Rhif yr elusen: 1155682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.66k | £67.73k | £64.60k | £76.46k | £158.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.78k | £69.36k | £64.19k | £74.24k | £100.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.90k | £11.00k | £11.00k | £8.00k | £56.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.