NMO SPECTRUM UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NMO Spectrum UK, provide direct support funding research into the possible cure for NMO and support those affected by this as yet incurable disease through our grant procedure please view www.nmouk.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 2014: Cofrestrwyd
- NMO - UK RARE ILLNESS RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA MCCANN | Cadeirydd | 07 March 2014 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Cooper | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
ROBERT HUNT | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|||||
PARVEEN PANESAR | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.72k | £46.55k | £28.95k | £27.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.35k | £46.50k | £28.97k | £35.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 915 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 915 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1280 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1280 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1645 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1645 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/01/2014 AS AMENDED ON 29/07/2014
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL (AND PARTICULARLY AMONGST SCIENTISTS AND HEALTH PROFESSIONALS) ON THE SUBJECT OF NEUROMYELITIS OPTICA AND ITS SYMPTOMS AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT, PARTICULARLY IN RELATION TO THE CAUSES AND POSSIBLE CURE AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 2) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF NEUROMYELITIS OPTICA THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE.
Maes buddion
THROUGHOUT ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Foxley Heath
WIDNES
WA8 7EB
- Ffôn:
- 07807831349
- E-bost:
- info@nmouk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window