Ymddiriedolwyr WINCHESTER & DISTRICT YOUNG CARERS
Rhif yr elusen: 1155854

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ellis | Cadeirydd | 09 November 2023 |
|
|
||||
Tim Reid | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Siobhan Pearce | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Matthew Bee | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
John Webb | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Penelope Power | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Gerald Michael Billington | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.