ymddiriedolwyr PERSONALISED EATING DISORDER SUPPORT
Rhif yr elusen: 1156578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Goode | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Rebecca Ferris | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Lesley Probert | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Mary Ward | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
Simon Brown | Ymddiriedolwr | 16 February 2020 |
|
|
||||
Pav Patel | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.