Hanes ariannol CUMBRIA DEVELOPMENT EDUCATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1156649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £210.74k £232.05k £332.01k £385.26k £362.39k
Cyfanswm gwariant £217.62k £234.01k £271.23k £401.22k £301.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £39.85k £41.00k £10.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £42.88k