THE HOLLIE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation increases knowledge of NP-C amongst the public and aids research into the disease. It provides grant funding to organisations with a common interest (such as those that provide support or services specifically relating to aspects of NP-C or who support research into the condition) and individuals affected by NP-C where there is a recognised social or medical need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1144406 NIEMANN-PICK UK
- 17 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
- 17 Ebrill 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HOPE FOR HOLLIE (Enw gwaith)
- HOPE FOR HOLLIE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.45k | £14.26k | £9.88k | £5.47k | £2.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.53k | £23.80k | £16.62k | £14.86k | £3.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Chwefror 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04 FEB 2014 AS AMENDED ON 05 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF NIEMANN PICK TYPE C AND TO MAKE A POSITIVE DIFFERENCE TO THOSE AFFECTED AND THEIR FAMILIES BY AIDING RESEARCH INTO THE DISEASE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THROUGH THE GIVING OF GRANTS, BOTH TO AFFECTED INDIVIDUALS AND TO ORGANISATIONS WITH A COMMON INTEREST.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window