Hanes ariannol MPGN/DDD SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1157821
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 159 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2019 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100 £691 £717 £29 £1.21k
Cyfanswm gwariant £1.13k £1.63k £786 £908 £964
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A