Hanes ariannol KING EDWIN PRIMARY SCHOOL SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1156983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.50k £26.92k £44.93k £97.73k £49.43k
Cyfanswm gwariant £21.56k £26.92k £31.11k £85.72k £49.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A