ymddiriedolwyr FOCUS ON LABOUR EXPLOITATION
Rhif yr elusen: 1159611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Craig Weiss | Cadeirydd | 10 December 2014 |
|
|
||||
Shereen Hussein | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Vash Arora | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Rachel Hewitt | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Claire Falconer | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Ian Robinson | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|||||
Peter Andrews | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.