OXFORD CHURCHES DEBT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Several Oxford churches together share the responsibility of running a debt help centre on behalf of Christians Against Poverty. We help people who are in debt, to work their way out of debt. We are Christians but work with people of any faith or none.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 238259 CRITCHLEY CHARITABLE TRUST
- 18 Chwefror 2014: CIO registration
- CAP Oxford (Central) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Mary Bishop | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
MATTHEW SAMUEL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|||||
James Bloice Smith | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Rev Jenni Williams | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
JOHN DUNCAN PRICE | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.37k | £97.30k | £81.62k | £75.36k | £86.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.24k | £70.17k | £84.98k | £84.82k | £81.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Feb 2014 as amended on 23 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
(A)THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS LIVING IN AND AROUND OXFORD WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED,HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY PROVIDING ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK IT;(B)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC LIVING IN AND AROUND OXFORD IN ALL MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF THEIR PERSONAL FINANCES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT;(C)THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH CARE,COMPASSION AND RELEVANT PRACTICAL AND SPIRITUAL HELP AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Trinity Street
OXFORD
OX1 1TY
- Ffôn:
- 07801448929
- E-bost:
- oxchdc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window