Hanes ariannol RECREATION GROUND DARTON

Rhif yr elusen: 504514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.06k £17.97k £18.31k £21.12k £20.69k
Cyfanswm gwariant £17.06k £17.97k £18.31k £21.12k £20.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.04k £17.73k £17.37k £20.19k £19.66k