Hanes ariannol THE WRONG CROWD

Rhif yr elusen: 1156997
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £226.40k £73.73k £126.39k £231.19k £41.25k
Cyfanswm gwariant £215.02k £62.93k £147.53k £234.81k £48.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A £21.22k