THE CHURCH OF GOD IN SWINDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHURCH SERVICS; FELLOWSHIP LUNCHES; CHARITY LUNCHES; QUIZ NIGHTS FOR CHARITY; ANNUAL CRAFT DAY FOR CHARITY; SILVER SUNDAY EVENT; YOUTH CLUBS ON THURSDAY & FRIDAY NIGHTS DURING TERM TIME; TEENAGE SATURDAY CLUB ACTIVITIES FOR ALL SE CHURCHES; YOUNG CHRISTIANS MEETINGS; YOUTH CAMPS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN GEOFFREY JARVIS | Cadeirydd | 11 February 2014 |
|
|
||||
LENNIE SHAW | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
ANDREW TUGWELL | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
ANDREW JOHN SEDDON | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
Jonathan Charles Stanley | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|||||
KEVIN STEPHEN HICKLING | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.12k | £35.12k | £50.49k | £56.00k | £60.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.66k | £34.27k | £38.36k | £51.65k | £58.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 17 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 17 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 28 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ("THE OBJECTS") ARE: (A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH; AND (B) THE FURTHERANCE OF THE CHARITABLE WORK OF THE CIO BY ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAXLANDS MANOR FARM
FLAXLANDS
ROYAL WOOTTON BASSETT
SWINDON
SN4 8DY
- Ffôn:
- 01793840647
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window