DAISY CHAINS IW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Daisy Chains IW supports Isle of Wight children and their families when a child has been diagnosed with a life limiting illness, long term health problem or disability this includes premature babies who need to travel to mainland hospitals for treatment/care or therapy, we also help with any costs associated with the treatment/illness/disability and also pay for any equipment or family support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elyse Rose | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
PAULINE GROVES | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
CLARE MICHELLE PLANT | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.78k | £49.29k | £33.80k | £45.20k | £67.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.87k | £44.06k | £30.87k | £50.00k | £66.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND NEED FOR CHILDREN THAT SUFFER FROM LONG TERM HEALTH PROBLEMS, A LIFE LIMITING CONDITION, NEED EMERGENCY HOSPITAL TREATMENT OR HAVE A DISABILITY - TO INCLUDE PRE TERM BABIES AND THEIR FAMILIES THAT HAVE BEEN TRANSFERRED TO MAINLAND HOSPITALS THAT ARE RESIDENT ON THE ISLE OF WIGHT, BY: A) PROVIDING AN EMERGENCY TRAVEL GRANT SCHEME FOR CHILDREN WHO NEED ASSISTANCE AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES. B) PROVIDING TRAVEL GRANTS FOR CHILDREN AND THEIR PARENTS TO ENABLE THEM TO ACCESS APPOINTMENTS, TREATMENT, THERAPY OR CARE. C) PURCHASING (MEDICAL) AIDS AND EQUIPMENT THAT WILL HELP CHILDREN PROGRESS OR BE MORE COMFORTABLE THAT ARE NOT AVAILABLE ON THE NHS D) PAYING FOR THERAPIES AT THERAPY CENTRES THAT WILL HELP OR AID THE CHILDREN TO PROGRESS OR MAINTAIN THEIR ABILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Acre Cottages
Spanners Close
Chale Green
VENTNOR
Isle Of Wight
PO38 2HS
- Ffôn:
- 07801424645
- E-bost:
- daisychainsiow@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window