Hanes ariannol AWAAZ 'VOICE' FOR ALL BME COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1157201
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407.36k | £354.33k | £122.69k | £65.84k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.20k | £309.38k | £208.06k | £304.19k | £37.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.06k | £45.00k | £89.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.90k | £65.80k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.