AWAAZ 'VOICE' FOR ALL BME COMMUNITIES


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 11 April 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of people principally from BME Communities and those granted refugee status in the UK living in the East Midlands for the public benefit by the provision of mental health support services so as to advance them in life and assist them with the adaption within the new community by 1. Preserving/protecting their physical and mental health, social inclusion, financial hardship etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138610 AWAAZ "VOICE", ASIAN MENTAL HEALTH RESOURCE UNIT
- 27 Mai 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNIE CHOUDHURY | Cadeirydd | 19 February 2014 |
|
|
||||
SAJENDRA KALER | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
REHAN ALAM | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
RAJVEER CHAGGER | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
ZARIDA HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
STEVEN SINGH | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
JAGJEET KOONER | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407.36k | £354.33k | £122.69k | £65.84k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.20k | £309.38k | £208.06k | £304.19k | £37.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.06k | £45.00k | £89.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.90k | £65.80k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Mai 2023 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Mai 2023 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mawrth 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Mawrth 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 May 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO ARE THE RELIEF OF PEOPLE PRINCIPALLY FROM BME COMMUNITIES AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS IN THE UK LIVING IN THE EAST MIDLANDS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF A DROP IN CENTRE TO PROVIDE TRAINING FACILITIES AND SUPPORT SERVICES SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM WITH THE ADAPTION WITHIN A NEW COMMUNITY, WITH THE VIEW TO: - 1. PRESERVING AND PROTECTING THEIR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 2. ADVANCING THEIR EDUCATION AND TRAINING; 3. RELIEVING THEM FROM FINANCIAL HARDSHIP AND UNEMPLOYMENT; AND 4. PROMOTING SOCIAL INCLUSION OF THOSE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED.
Maes buddion
LIVING IN THE EAST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT C, TENNYSON HALL
FOREST ROAD WEST
NOTTINGHAM
NG7 4EP
- Ffôn:
- 01159245555
- E-bost:
- info@awaaznottingham.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window