Hanes ariannol EMPIRE FIGHTING CHANCE
Rhif yr elusen: 1156690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.57k | £805.54k | £924.53k | £1.40m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £575.75k | £749.64k | £904.91k | £1.26m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.52k | £9.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £660.85k | £657.65k | £829.02k | £1.26m | £987.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £144.83k | £169.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £89.74k | £135.44k | £80.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £19.98k | £12.45k | £14.96k | £0 | £18.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £523.02k | £683.58k | £780.07k | £882.98k | £983.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.74k | £66.06k | £60.19k | £15.08k | £22.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £1.44k | £5.54k | £10.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £64.65k | £361.99k | £143.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.