ymddiriedolwyr YOUTURN FUTURES
Rhif yr elusen: 1156468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward MURPHY | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ian Henry Price | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
KIRSTIE COOK | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Paul Downing | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Dr Nina Pearson | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Nikki Middleton | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.