THE WELLSPRING(STOCKPORT) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide food, drinks, clothing and a hot shower every day of the year to homeless and disadvantaged people plus advice on housing, debt, jobs, health( with a nurse available 2 days a week and a doctor 2 days a week) and drugs and alcohol and classes in English, Maths, IT and art. To provide advocacy on benefit and housing appeals. To promote health, safety and confidence building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £67,701 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Stockport
- Swydd Derby
- Tameside
Llywodraethu
- THE WELLSPRING (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW AYRES | Cadeirydd | 20 March 2014 |
|
|
||||
Caroline Mary Joanna Newns | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Dennis Whitley | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Paul Nicholas Brearley | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Mark Whylie | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
John Edmund Rackstraw | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
JENNIFER MARY WENT | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|||||
PETER HODSKINSON MBE | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
ANN PAULINE COOKE | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
PETER BURNS | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
BRENDAN PATRICK JOSEPH COJEEN B.E.M. | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
JOHN ROGER HARDY | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.51k | £509.50k | £352.92k | £491.78k | £419.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.52k | £246.18k | £268.41k | £336.03k | £427.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.50k | £67.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £493.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £15.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £18 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £22.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £246.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/02/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/05/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 4.1 THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS ARISING OF PERSONS WHO ARE HOMELESS OR AT RISK OF BECOMING HOMELESS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF SUPPORTED HOUSING, AND ASSOCIATED FACILITIES, TO PROVIDE FOR THE CARE AND RESETTLEMENT OF HOMELESS PEOPLE IN NEED IN STOCKPORT BY ENCOURAGING THE DEVELOPMENT OF LIFE SKILLS TO ASSIST THEM INTO INDEPENDENT LIVING AS PART OF THE LOCAL COMMUNITY IN STOCKPORT AND THE SURROUNDING AREA. 4.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF CLASSES IN ENGLISH AND MATHS. 4.3 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE SUPPORT, CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM THE EFFECTS OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY, OLD AGE, ALCOHOLISM, DRUG ADDICTION, OR ANY OTHER MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY. 4.4 SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wellspring
Harvey Street
Stockport
SK1 1YD
- Ffôn:
- 01614776344
- E-bost:
- info@thewellspring.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window