ymddiriedolwyr LUDLOW WOMENS CENTRE
Rhif yr elusen: 1156658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Janette Webb | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
Julia Kevill | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Angela Knight | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sally Walker | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Linda Cox | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Frances Ann Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
BETTINE WINIFRED HOWES | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
||||
ROMA ANNE DYKE | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.