HOWICK VILLAGE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity provides a meeting place with kitchen facilities, a large hall and smaller annex, all of which can be hired and/or used for social activities, meetings and education and training purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Northumberland
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrissy Gray | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Brian Weallans | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Sally Brewis | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dr Tracy Louise Collins PhdMSCBSc. | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
John Roper BsC CENG | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
John David Jackson MA | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
AUDREY GAIL JAMIESON MBE | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
JOHN ROSS HAUGHIE | Ymddiriedolwr | 09 September 2010 |
|
|
||||
JANE LOUISE DOLEMAN MCIPD | Ymddiriedolwr | 02 September 2010 |
|
|
||||
STEWART SEXTON | Ymddiriedolwr | 02 September 2010 |
|
|
||||
CHERYL SPARK | Ymddiriedolwr | 08 January 2010 |
|
|
||||
JEANETTE ARCHBOLD | Ymddiriedolwr | 05 May 2009 |
|
|
||||
LADY CLARE NICOLETTE HOWICK | Ymddiriedolwr | 05 May 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87k | £45.11k | £19.90k | £8.78k | £6.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.51k | £42.32k | £2.67k | £4.33k | £4.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £17.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 06/07/2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY AND THE TRUST FUND AND ITS INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF LONGHOUGHTON WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE OF THE PROPERTY FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 HOWICK GARDENS
HOWICK HALL
HOWICK
ALNWICK
NORTHUMBERLAND
NE66 3LB
- Ffôn:
- 01665577797
- E-bost:
- howickvillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
howickvillagehall.moonfruit.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window