Ymddiriedolwyr HOWICK VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1156634

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrissy Gray | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Brian Weallans | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Sally Brewis | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dr Tracy Louise Collins PhdMSCBSc. | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
John Roper BsC CENG | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
John David Jackson MA | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
AUDREY GAIL JAMIESON MBE | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
JOHN ROSS HAUGHIE | Ymddiriedolwr | 09 September 2010 |
|
|
||||
JANE LOUISE DOLEMAN MCIPD | Ymddiriedolwr | 02 September 2010 |
|
|
||||
STEWART SEXTON | Ymddiriedolwr | 02 September 2010 |
|
|
||||
CHERYL SPARK | Ymddiriedolwr | 08 January 2010 |
|
|
||||
JEANETTE ARCHBOLD | Ymddiriedolwr | 05 May 2009 |
|
|
||||
LADY CLARE NICOLETTE HOWICK | Ymddiriedolwr | 05 May 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.