Hanes ariannol RHODES SCHOLARS IN BRITAIN

Rhif yr elusen: 1157010
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/12/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019
Cyfanswm Incwm Gros £2.55k £2.55k £244 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A