Ymddiriedolwyr HEDDINGTON PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1156048

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Moss | Cadeirydd | 01 May 2025 |
|
|
||||
Sian Masters | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Robert Buckby | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Martyn Hulme | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Rebecca Dean | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Kirsty Pearce | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Zoe Beaven | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Katie Rendell | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Jasmine Brown | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.