Hanes ariannol AURORA PROJECT LAMBETH
Rhif yr elusen: 1157492
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.03k | £115.34k | £77.54k | £54.07k | £40.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.75k | £92.85k | £110.45k | £133.39k | £86.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £76.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £134.36k | £113.41k | N/A | £53.35k | £40.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.