Hanes ariannol THE PIECE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1156948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40m | £3.21m | £2.65m | £4.71m | £6.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30m | £3.96m | £2.82m | £4.80m | £6.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £474.00k | £274.00k | £237.00k | £202.00k | £450.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.39k | £875.88k | £248.32k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £213.32k | £485.98k | £1.39m | £1.42m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.19m | £2.73m | £1.26m | £3.29m | £5.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82k | £245 | £13 | £3 | £22.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £3.96m | £2.82m | £4.75m | £6.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £46.18k | £32.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £238.14k | £243.25k | £68.55k | £121.45k | £136.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.