Hanes ariannol ARYA SAMAJ(VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS

Rhif yr elusen: 1156785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.55k £41.41k £33.57k £47.76k £47.02k
Cyfanswm gwariant £56.44k £29.53k £33.29k £48.34k £47.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A