ARYA SAMAJ(VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. WEEKLY CONGREGATIONS/PRAYERS. 2. DAILY PRAYER. 3. WEEKLY FRIENDS GROUP GATHERINGS FOR ALL AGES/GENDRES AND RACES. 4. FREE YOGA/MEDITATION AND AASANA (POSTURES) SESSIONS TO HELP STAY ACTIVE & HEALTHY. 5. CHILDRENS' DANCE CLASSES TO ENHANCE COMMUNITY SPIRIT AND KEEP AWAY FROM STREET MENACE. 6. NATIONAL, CULTURAL AND COMMUNITY FESTIVALS/ EVENTS. 7. BEREAVEMENT COUNCELLING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Dudley
- Sandwell
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 20 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 506019 ARYA SAMAJ (VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS
- 23 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravinder Renukunta | Cadeirydd | 06 November 2022 |
|
|
||||
Bimla Saund | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Vijay Kumar | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Vinod Gulati | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.55k | £41.41k | £33.57k | £47.76k | £47.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.44k | £29.53k | £33.29k | £48.34k | £47.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON AMENDED ON 05 DEC 2018 as amended on 16 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE VEDIC DHARMA (RELIGION) AND TO PROMOTE THE CULTURAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL NEEDS OF THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Arya Samaj (Vedic Mission) West Mid
321 Rookery Road
Handsworth
Birmingham
B21 9PR
- Ffôn:
- 01213597727
- E-bost:
- enquiries@arya-samaj.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window