WYTHALL TOGETHER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish a community centre for Wythall including the provision of a public library and to provide community transport for people who have a special need. To manage Wythall Village Hall on behalf of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 2 gontract(au) llywodraeth a £3,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 02 Mai 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Peters | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Graham Kay | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Beth Loader | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Sean Anthony Taylor | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Mandy Newton | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
HELEN ANNE CLEAVER | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79k | £170 | £25.24k | £22.03k | £28.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59k | £613 | £11.93k | £37.50k | £29.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £936 | N/A | £500 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.67k | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 May 2014 as amended on 06 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
1.1 TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF THE PARISH OF WYTHALL AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE THE POWER TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE OF SUCH A CENTRE AND LIBRARY FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. 1.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC BY THE PROVISION OF A COMMUNITY LIBRARY. 1.3 TO PROVIDE TRANSPORT FACILITIES IN THE PARISH OF WYTHALL FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE THEY ARE ELDERLY, POOR OR DISABLED, PEOPLE WITH YOUNG CHILDREN OR THOSE LIVING IN ISOLATED AREAS WHERE THERE ARE NO ADEQUATE PUBLIC TRANSPORT FACILITIES.
Elusennau cysylltiedig
- 02 Mai 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
137 HOLLYWOOD LANE
HOLLYWOOD
BIRMINGHAM
B47 5QJ
- Ffôn:
- 01214308478
- E-bost:
- wythalltogether@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window