Hanes ariannol QUEST GROUP OF RIDING FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 1156036
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.08k £20.91k £77.36k £88.68k £55.61k
Cyfanswm gwariant £52.65k £39.24k £63.81k £88.94k £83.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A