THE MICHAEL BARNARD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the trust are: the relief of poverty for persons primarily in the united kingdom who are in conditions of need, hardship or distress by reason of their social and/or economic circumstances, by reason of their suffering from natural disasters, or by reason of their being victims of crime, injustice or violence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL BARNARD | Cadeirydd | 08 July 2014 |
|
|||||
John Caulcutt | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|||||
JOHN SUMMERTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.83k | £9.17k | £21.49k | £51.50k | £56.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.22k | £160.80k | £82.62k | £113.92k | £132.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Mawrth 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Mawrth 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, BY REASON OF THEIR SUFFERING FROM NATURAL DISASTERS, OR BY REASON OF THEIR BEING VICTIMS OF CRIME OR VIOLENCE, BY: (I) PROVIDING AND PROMOTING THE PROVISION OF ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HEREINAFTER CALLED “THE TRUSTEES”) MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND (II) MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS SERVICES OR FACILITIES. (B) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF RECOGNISED LONG-TERM, ACUTE OR CHRONIC MEDICAL CONDITIONS OR DISABILITIES IN THE UNITED KINGDOM THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, COUNSELLING, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE; (C) THE RELIEF OF THE MENTAL ILLNESS OF PERSONS SUFFERING FROM DEPRESSION AND OTHER MENTAL HEALTH CONDITIONS, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT; (D) THE RELIEF OF THE SICK, POOR OR HOMELESS LIVING IN THE UNITED KINGDOM EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES; (E) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS AND POOR HEALTH AMONGST ELDERLY PEOPLE; (F) THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER IN THE FORM OF MONEY (OR OTHER CHARITABLE MEANS DEEMED SUITABLE BY THE TRUSTEES) FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED; (G) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME, BE SELF-SUFFICIENT OR OBTAIN SKILLS WHICH WILL ASSIST IN THEIR EMPLOYABILITY; (H) TO TRAIN AND EDUCATE YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE-TIME ACTIVITIES, INCLUDING MUSIC, ART AND SPORT, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY, INCLUDING THE PROVISION OF FACILITIES, TUITION AND SPONSORSHIP TO YOUNG PEOPLE IN RELATION TO SUCH LEISURE-TIME ACTIVITIES; AND (I) OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE DIRECTORS BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brown Heath Park
Gregory Lane
Durley
SOUTHAMPTON
SO32 2BS
- Ffôn:
- 07977403704
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window