ymddiriedolwyr THE REEF-WORLD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1157096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Hancock Fell | Cadeirydd | 21 June 2021 |
|
|
||||
Nitya Teagarajan | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Petchrung Sukpong | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Matthew Giles Reed | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Kathleen Russell | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nicola Emery | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Kathryn Woode | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
James Harry Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Alice Florence Stephenson | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Tim Good | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.