ymddiriedolwyr THE OGILVIE PAVILION AND SPORTS GROUND CIO
Rhif yr elusen: 1160097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC ATKINSON | Cadeirydd | 22 January 2015 |
|
|||||||
Jane Jaquet McLoughlin | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||||
Alastair McElroy | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||||
Michael Peter Ralph | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||
William Patrick John Seale | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Dylan Gabriel Churchill | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Sara Patricia Paulley | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Sandra Irene Ralph | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||||
Maureen Jean Jones | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||||
Francis Patrick Byrne | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.