THE FRANCHISE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 To advance education in business by developing knowledge & business skills, in particular but not exclusively to franchising; 2 To promote education & training people in the UK who would not otherwise have access to such opportunities by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage; 3 To promote equality & diversity within franchising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILY PRICE | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Jan Mitman | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
KARL JOHN QUINTON SANDALL | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.12k | £2.55k | £1.35k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98k | £45 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Hydref 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Awst 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 14 Awst 2020 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/12/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) TO ADVANCE EDUCATION IN BUSINESS BY DEVELOPING KNOWLEDGE AND BUSINESS SKILLS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN RELATION TO FRANCHISING; 2) TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE PEOPLE IN THE UK WHO WOULD NOT OTHERWISE HAVE ACCESS TO SUCH OPPORTUNITIES BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BY: (A) AWARDING APPRENTICESHIPS IN FRANCHISING; (B) PROVIDING TRAINING AND EDUCATION IN FRANCHISING TO PREPARE THEM FOR ENTRY INTO BUSINESS; (C) PROVIDING INFORMATION REGARDING ENTRY ROUTES INTO FRANCHISING; AND (D) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH INTO THE BARRIERS TO FRANCHISING OPPORTUNITIES THAT AFFECT DISADVANTAGED PEOPLE IN THE UK AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; 3) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY WITHIN THE FRANCHISING SECTOR FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BY: (A) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES WITHIN THE FRANCHISING SECTOR AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; AND (B) PROMOTING ACTIVITIES AND POSITIVE ACTION PROGRAMMES WITHIN THE FRANCHISING SECTOR TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE OF DIVERSE BACKGROUNDS AND TO ELIMINATE DISCRIMINATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Centurion Court
85F PARK DRIVE
MILTON PARK
ABINGDON
OX14 4RY
- Ffôn:
- 01235820470
- E-bost:
- mailroom@thebfa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window