ymddiriedolwyr ON FIRE MISSION
Rhif yr elusen: 1157273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD CANON Leah Beverley Vasey-Saunders | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|
||||
Raymond Edmund Antieul | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Derek Lancaster | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||
Rev Narinder Jit Kaur Tegally | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||
Rev Hannah Rosina Cartwright | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
LIAM CARTWRIGHT | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Rev Edmund Alwyn James Cargill Thompson | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Deborah Orriss | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
MONICA CONSTANCIA BOLLEY BA, ACIS | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.