Hanes ariannol THE UTLEY FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1157399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.67m £1.56m £622.06k £637.06k £549.05k
Cyfanswm gwariant £1.19m £1.09m £1.85m £1.87m £1.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £552.37k £617.19k £16.87k £6.09k £5.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.12m £946.81k £596.32k £630.97k £543.42k
Incwm - Arall £0 £0 £8.87k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.16m £1.01m £1.66m £1.35m £1.20m
Gwariant - Ar godi arian £28.25k £75.55k £188.96k £523.84k £662.08k
Gwariant - Llywodraethu £64.80k £105.55k £135.66k £63.57k £52.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £951.08k £724.35k £1.41m £876.17k £769.97k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £28.25k £71.64k £172.14k £152.64k £246.25k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0