Hanes ariannol ANGLESEY FEDERATION OF WIS

Rhif yr elusen: 1156328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.17k £24.73k £10.83k £16.98k £25.88k
Cyfanswm gwariant £28.20k £18.86k £17.35k £22.33k £35.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £644 N/A N/A N/A £5.30k