TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY (SHREWSBURY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our key activities are: Running introductory courses on meditation and buddhism Running a weekly class to help regular group members deepen their understanding and practice of meditation, ethics and Dharma (the teachings of the Buddha) Providing opportunities for group-based study of the Dharma Supporting people to train for ordination in the Triratna Buddhist Order
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2014: CIO registration
- SHREWSBURY TRIRATNA BUDDHIST GROUP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bruton | Cadeirydd | 06 October 2020 |
|
|||||
Fay Pritchard | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||
Sioned Wynn Prabhakari | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Daley | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Tim Abhayanara Crosskey | Ymddiriedolwr | 17 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.86k | £26.67k | £32.94k | £35.29k | £45.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.00k | £28.09k | £27.62k | £14.47k | £26.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF THE BUDDHIST RELIGION, IN PARTICULAR BY: (1) ENCOURAGING MEMBERS AND OTHERS TO LIVE ETHICAL LIVES IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE BUDDHA; (2) SUPPORTING ORDAINED MEMBERS OF THE TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY AND OTHER DULY ORDAINED BUDDHISTS, AT THE DISCRETION OF THE COUNCIL OF THE CIO; (3) MAINTAINING CLOSE COMMUNICATION WITH AND WORKING UNDER THE GUIDANCE OF THE TRIRATNA BUDDHIST ORDER AND IN CO-OPERATION WITH OTHER GROUPS WITH THE SAME OBJECTS; AND (4) USING APPLICATIONS OF THE BUDDHA'S TEACHING TO PROMOTE THE HEALTH AND WELL-BEING OF ALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Darwin Street
Shrewsbury
SY3 8QE
- Ffôn:
- 07528369502
- E-bost:
- akasaraja@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window