Hanes ariannol MELTON MENCAP
Rhif yr elusen: 1157180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £512.19k | £546.00k | £456.66k | £498.83k | £574.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £533.48k | £519.33k | £473.04k | £539.07k | £580.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £191.73k | £200.00k | £137.90k | £189.87k | £202.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £165.84k | £19.70k | £33.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.55k | £12.44k | N/A | N/A | £26.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £502.36k | £532.22k | N/A | N/A | £546.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | £1.34k | N/A | N/A | £206 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £763 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £1.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.67k | £517.63k | N/A | N/A | £580.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.81k | £1.71k | N/A | N/A | £11.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.81k | £1.71k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.