IDA BASS KIDNEY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ida Bass Kidney Foundation charity has been established to contribute to improving kidney care services in Africa. We offer medical support to patients suffering from End Stage Renal Disease in Africa. This support is purely based on Haemodialysis treatment required by patients. Also other renal support and medical treatment for complications associated with End Stage Renal Disease in Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Senegal
- Y Gambia
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAILEY FLADSRUD | Cadeirydd | 06 March 2014 |
|
|
||||
Jason Lee Dales | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
Galvin Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|
||||
JAMES BOOTH | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||
ABDUL MANSARAY | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
HANS KRISTIAN FLADSRUD | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.05k | £6.26k | £2.62k | £4.19k | £156 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.37k | £6.72k | £3.72k | £2.02k | £2.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 MAR 2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE IN GAMBIA NEEDING TREATMENT FOR DISEASES OF THE KIDNEY AND RENAL FAILURE, THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT, TO ENABLE HOSPITALS AND CLINICS TO BE EQUIPPED WITH DIALYSIS MACHINES AND OTHER NECESSARY DRUGS AND MEDICAL EQUIPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 FAIRFAX MEWS
LONDON
E16 1TY
- Ffôn:
- 07977958230
- E-bost:
- sailey.fladsrud@ibkf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window