Hanes ariannol LAWES AGRICULTURAL TRUST
Rhif yr elusen: 1156150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £2.77m | £2.69m | £2.39m | £6.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £2.36m | £2.11m | £2.36m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £875.37k | £882.27k | N/A | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £173 | £115 | £0 | £28.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.23m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.46m | £1.40m | £1.87m | £1.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £440.06k | £435.21k | £407.61k | £523.80k | £599.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £875.37k | £882.27k | £0 | £3.89m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.87m | £2.08m | £2.32m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £369.24k | £487.05k | £37.53k | £47.12k | £56.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.14k | £62.19k | £57.78k | £70.29k | £82.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £500.00k | £587.50k | £500.00k | £500.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £369.24k | £2.58k | £37.53k | £59 | £59 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.