Hanes ariannol GRACE BAPTIST MISSION CIO
Rhif yr elusen: 1157506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.10m | £1.03m | £1.20m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £973.50k | £900.29k | £923.61k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.14m | £1.07m | £1.00m | £1.16m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.94k | £23.49k | £16.82k | £31.72k | £11.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.01k | £5.72k | £4.68k | £8.98k | £11.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.51k | £116.79k | £51.23k | £216.29k | £118.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £937.27k | £880.44k | £895.77k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.32k | £36.23k | £19.85k | £27.83k | £44.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.04k | £8.84k | £4.20k | £4.35k | £6.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.