Ymddiriedolwyr BROOMLEY GRANGE
Rhif yr elusen: 1157688

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Maclennan | Cadeirydd | 23 December 2020 |
|
|
||||
Rachel Nye | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
William Rhodri Atkins | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Eric Hepplewhite | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Sharon Louise McInerney | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Steven Ray Vincent Badger | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Ray Noble | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.