MEC FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OUR CHARITY'S MAIN ACTIVITY IS THE OPERATION OF TURKISH COMMUNITY ASSOCIATION AND KOTKU MOSQUE IN NEWCASTLE. ACTIVITIES RUN IN THE CENTRE PROMOTES EDUCATION AND PROVIDES LEISURE FACILITIES. ADDITIONAL EVENTS ARE HELD TO ENCOURAGE AND SUPPORT THE MUSLIM FAITH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £112,914 o 150648 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077706 TURKISH COMMUNITY ASSOCIATION NEWCASTLE UPON TYNE
- 13 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
- TURKISH COMMUNITY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Fatih Tuysuz | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Ahmet Samur | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Dr Mehmet Emin Aydin | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Hayri Tut | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Dr MEHMET KARAKUS | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.93k | £18.10k | £38.08k | £199.15k | £150.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.76k | £20.31k | £27.32k | £138.77k | £112.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £112.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 01 Ionawr 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 01 Ionawr 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 15 Ionawr 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 FEB 2014 as amended on 25 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO: 1) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TURK ORIGIN WITHOUT DISTINCTION OF SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; 2) ADVANCE THE MUSLIM RELIGION WITHIN THE AREA OF BENEFIT; 3) CARRY OUT SUCH OTHER OBJECTS IN THE AREA OF BENEFIT AND ELSEWHERE AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE WITHIN THE MEANING OF THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TURKISH COMMUNITY CENTRE
35 GRAINGER PARK ROAD
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 8SA
- Ffôn:
- 01912739000
- E-bost:
- info@turkishcommunity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window