ymddiriedolwyr WHALTON VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1157248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN JAMES TROBE | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
James Alexander Metcalf | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Robson | Ymddiriedolwr | 12 November 2017 |
|
|
||||
Jamie Thompson | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
Karen Lesley Fenwick | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
TIMOTHY RICHARD PETRE STEPHENS NORTON | Ymddiriedolwr | 29 May 2014 |
|
|
||||
Beverley Wales | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
JOHN RICHARD GRIX | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ANNA SILL | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD C B POTTER | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.