ymddiriedolwyr LANGTON GREEN COMMUNITY SPORTS ASSOCIATION LTD.
Rhif yr elusen: 1157693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY JAMES LAMBERT | Cadeirydd | 13 November 2013 |
|
|
||||
Millie Woodliffe | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Adam Stretton | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Martin Russell | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Katrina Janet Lyle | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Kerr-Sheppard | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
James Douglas Ponsford | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
STEVEN CHRISTOPHER ALLDIS | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MILES ALLEN | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
ALLAN WILLIAM CULVERHOUSE | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.