STAND AGAINST VIOLENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Delivery of educational workshops and resources around issues of violence prevention including bullying. Services to work with other agencies on the prevention of violence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135475 STAND AGAINST VIOLENCE
- 31 Mawrth 2014: CIO registration
- STAND AGAINST VIOLENCE1 (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Hockey | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||
Steph Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|
||||
Amelia Rey | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kirsty Vickery | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Adam Fouracre | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
Carly Anderson | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Debbie Mawer | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Eleanor Alice Grace Berry ACCA, MAAT | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.83k | £129.34k | £148.83k | £177.76k | £166.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.72k | £117.14k | £217.49k | £238.77k | £137.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £57.50k | £30.74k | £46.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 31 MAR 2014 AMENDED ON 09 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AMONGST YOUNG PEOPLE SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE. IN PARTICULAR TO DISCOURAGE THEM FROM ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR AND VIOLENT CRIME BY MAKING THEM AWARE OF ITS CONSEQUENCES, IN ORDER TO REDUCE AND PREVENT FUTURE VIOLENCE. TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AMONGST PEOPLE LIVING IN ENGLAND AND WALES PARTICULARLY IN RELATION TO THE REDUCTION AND PREVENTION OF VIOLENCE AND IMPROVING SAFETY IN COMMUNITIES BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 312
Bridge House
7 Bridge Street
TAUNTON
Somerset
- Ffôn:
- 03004564223
- E-bost:
- INFO@SAV-ED.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window