ymddiriedolwyr STAND AGAINST VIOLENCE
Rhif yr elusen: 1156451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Hockey | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||
Amelia Rey | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Stephanie Millward | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Kirsty Vickery | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Adam Fouracre | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
Alona DeHavilland | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Carly Anderson | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Debbie Mawer | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Eleanor Alice Grace Berry ACCA, MAAT | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.