ymddiriedolwyr YOUNG PEOPLE AND CHILDREN FIRST
Rhif yr elusen: 1157870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Dyson | Cadeirydd | 21 January 2019 |
|
|
||||
Grahame Pitts | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Martin Andre Webb | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Robertson | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Karen Ferris | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Karen Salmon | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Anna Julia Savage | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Peter Andrew Harris | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Paul Greenan | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.