Hanes ariannol TEST VALLEY CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1156829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £318.43k £342.78k £278.01k £325.24k £457.30k
Cyfanswm gwariant £310.70k £330.67k £264.12k £320.05k £447.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £304.88k £267.60k £269.19k £243.31k